2010-07-30: Bestellt als Geschäftsführer: Freifrau von Wolff genannt Metternich, Patrizia Elisabeth Ferdinandine Maria, Berlin, *16.04.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-05-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Freifrau von Wolff-Metternich, Maria Katharina, Hausfrau, Xanten.
2016-06-09: Die Gesellschafterversammlung hat am 30.11.2015 beschlossen, das Stammkapital (DEM 51.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 26.075,88 um EUR 924,12 auf EUR 27.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern.