2014-11-11: Die Gesellschafterversammlung vom 10.10.2014 hat die Umstellung des Stammkapitals auf 51.129,19 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 51.129,19 EUR.
2016-11-08: Die Gesellschafterversammlung vom 07.11.2016 hat den Gesellschaftsvertrag neu gefasst.
2022-01-04: Bestellt: Geschäftsführer: Grünert, Michael, London / Vereinigtes Königreich Großbritannien Nordirland, *18.10.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Mannstadt, Birgit, Dipl.-Ing.-Ökonom, Glauchau.