2012-05-16: Geschäftsanschrift: Hohenzollernstr. 53, 30161 Hannover. Nicht mehr Geschäftsführer: Haubus, Thomas, Barsinghausen, *19.04.1961. Bestellt als Geschäftsführer: Obarski, Ruben, Hannover, *07.05.1976, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Schell, Dimitri, Hannover, *27.04.1986.
2013-09-24: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Siedler, Martina, Wedemark, *04.02.1961.
2014-12-18: Der mit der Waldersee Treuhand und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG in Hannover (Amtsgericht Hannover HRA 26085) (vormals Waldersee Treuhand- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH in Hannover (Amtagericht Hannover HRB 9395)) am 17.12.1996 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 16.12.2014 geändert und neu gefasst. Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2014 hat der Änderung zugestimmt.