2012-01-02: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 13.12.2011. Geschäftsanschrift: Hilgendorfweg 25, 22587 Hamburg. Gegenstand: Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb von Hotels, gastronomischen Einrichtungen, Catering und alle artverwandten Tätigkeiten. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, ist er befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Dr. Rosenberger, Francesca, Hamburg, *19.03.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-05-08: Bestellt Geschäftsführer: Niemann, Conny, Hamburg, *06.12.1978, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-10-28: Name geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Perkhofer, Franziska Johanna Maria, Hamburg, *19.03.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.