2008-04-10: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 25.03.2008. Gegenstand des Unternehmens: Betrieb von Hochseilgärten und Kletterparks, die damit zusammenhängende Projektierung und Beratung sowie Verkauf von Kletterequipment und Montage von mobilen Seilaufbauten nach Kundenwunsch. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Niebling, Wolfgang, Weißenhorn, *16.10.1975; Rummel, Volker, Weißenhorn, *15.10.1975, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-04-11: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Niebling, Wolfgang, Weißenhorn, *16.10.1975; Rummel, Volker, Weißenhorn, *15.10.1975. Bestellt: Geschäftsführer: Niebling, Sandra, Weißenhorn, *31.05.1981; Rummel, Sylvia, Neu-Ulm, *26.11.1975, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.