2007-04-23: Die Gesellschafterversammlung vom 22.03.2007 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.03.2007 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt und auf 26.000,00 EUR erhöht. Gegenstand geändert; nun: Geschäftsführung und Vertretung der Kommanditgesellschaft unter der Firma Gottlieb Binder GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Holzgerlingen. Stammkapital nun: 26.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
2009-01-12: Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2008 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Firma geändert; nun: Walter Binder GmbH. Geschäftsanschrift: Bahnhofstr. 19, 71088 Holzgerlingen.
2009-03-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Schulte, Axel, Diplom-Ingenieur, Holzgerlingen. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Tuma, Jan-Torsten, Herrenberg, *16.01.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Poulakis, Konstantinos, Hildrizhausen, *23.10.1960.
2009-03-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Schulte, Axel, Diplom-Ingenieur, Holzgerlingen. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Tuma, Jan-Torsten, Herrenberg, *16.01.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Poulakis, Konstantinos, Hildrizhausen, *23.10.1960.
2009-03-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Schulte, Axel, Diplom-Ingenieur, Holzgerlingen. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Tuma, Jan-Torsten, Herrenberg, *16.01.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Poulakis, Konstantinos, Hildrizhausen, *23.10.1960.
2018-02-08: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Dr. Poulakis, Konstantinos, Hildrizhausen, *23.11.1960.
2018-02-21: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Dr. Poulakis, Konstantinos, Pulsnitz, *23.11.1960, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Tuma, Jan-Torsten, Herrenberg, *16.01.1963.
2018-04-23: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Dr. Poulakis, Konstantinos, Hildrizhausen, *23.11.1960, einzelvertretungsberechtigt.
2018-11-07: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Schulte, Axel, Leonberg, *12.11.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-11-14: Bestellt als Geschäftsführer: Geffers, Patrick, Kirchbichl / Österreich, *19.04.1972.
2022-02-01: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Geffers, Patrick, Holzgerlingen, *19.04.1972.