2016-09-05: Bestellt: Geschäftsführer: Walter, Ulrike, Annaberg-Buchholz, *08.11.1958, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Walter, Michael, Bauing., Oberwiesenthal.
2018-06-22: Die Gesellschafterversammlung vom 21.06.2018 hat die Änderung des § 4 des Gesellschaftsvertrages beschlossen.