2011-01-13: Inhaber: Nicht mehr Persönlich haftender Gesellschafter:1. Korb, Joachim; Persönlich haftender Gesellschafter: 2. Priebe, Wiebke, *24.12.1974, Norderstedt; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Priebe, Wiebke, geb. Kröger; 2. Korb, Joachim, *17.03.1947, Ellerau; Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2016-01-11: Änderung zu Nr. 2: Persönlich haftende Gesellschafterin: Priebe, Wiebke, geb. Kröger, *24.12.1974, Norderstedt; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.