2019-07-16: Änderung der Geschäftsanschrift: Gewerbering 18, 67691 Hochspeyer. Nach Ergänzung des Geburtsdatums nunmehr: Geschäftsführer: Schraß, Walter, Hochspeyer, *28.10.1955, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-01-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Schraß, Walter, Hochspeyer, *28.10.1955. Bestellt als Geschäftsführer: Schraß, Björn, Hochspeyer, *03.11.1984, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.