2008-01-22: Die Gesellschafterversammlung vom 24.08.2006 hat die Währungsumstellung des Stammkapitals von 141.300,00 DM auf 72.245,54, die Herabsetzung des Stammkapitals um 36.245,54 EUR auf 36.000,00 EUR sowie die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital), in § 7 (Einziehung von Geschäftsanteilen) Satz 2 Buchstabe a und in § 10 Satz 2 (Stimmrecht) beschlossen.
2010-05-04: Geschäftsanschrift: Karstraße 23, 41068 Mönchengladbach. Nicht mehr Geschäftsführer: Schnase, Wolfgang, Siebdrucker, Duisburg.
2014-07-22: Änderung zur Geschäftsanschrift: Karstraße 27a, 41068 Mönchengladbach. Nicht mehr Geschäftsführer: Masa, Herbert, Fotosetzer, Mönchengladbach. Nach Änderung der konkreten Vertretungsbefugnis und des Wohnortes Geschäftsführer: Masa, Martin, Viersen, *31.03.1982, einzelvertretungsberechtigt. Nach Änderung der konkreten Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Amanatidis, Ioannis, Mönchengladbach, *20.11.1984, einzelvertretungsberechtigt.
2020-12-29: Die Gesellschafterversammlung vom 16.11.2020 hat die Änderung der Firma sowie die Änderung des Gesellschaftsvertrags in § 1 Satz 1 beschlossen. Neue Firma: Wartmann Werbung GmbH.