2009-07-07: Nachschusspflicht: keine Nachschusspflicht Vertretungregelung: Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Genossenschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich vertreten. Vorstand: Nicht mehr Vorstandsvorsitzender:; 1. Popp, Rolf; Vorstandsmitglied:; 4. Vierth, Hans, *07.09.1963, Todenbüttel Rechtsform: Die Satzung ist am 16.12.2008 geändert in § 15 (Zusammensetzung und Dienstverhältnis) und § 31 (Haftung der Mitglieder und Nachschusspflicht). Die Satzung ist am 16.12.2008 geändert und neu gefasst..
2011-02-03: Nicht mehr Vorstandsmitglied: 4. Vierth, Hans. Neues Vorstandsmitglied: 5. Kröger, Helge, *14.08.1975, Todenbüttel.
2018-11-01: Vorstand: Hönck, Thomas, *24.09.1968, Todenbüttel. Nicht mehr Vorstandsmitglied: Kröger, Helge.
2022-04-06: Vorstand: 7.
Eiberg, Solveigh, *20.03.1995, Todenbüttel; Nicht mehr Vorstandsmitglied: 2. Kruse, Bernd