2007-05-21: Die Gesellschafterversammlung vom 12.10.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Satz 1 (Firma) beschlossen. Neue Firma: Water Place GmbH Gesellschaft für Lebensräume am Wasser. Ausgeschieden Geschäftsführer: Römer, Manfred, Kaufmann, Hamburg. Bestellt Geschäftsführer: Zoeftig, Dennis-Andre, Hamburg, *08.07.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-06-22: Geschäftsanschrift: Berner Weg 31, 22393 Hamburg. Bestellt Geschäftsführer: Römer, Manfred, Hamburg, *15.05.1950, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-05-10: Die Gesellschafterversammlung vom 20.04.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Der An- und Verkauf sowie die Vermietung und Verwaltung von Schiffen und Vermögen.
2022-02-22: Bestellt Geschäftsführer: Zoeftig, Dennis André, Hamburg, *08.07.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.