2009-01-01: Geschäftsanschrift: Wilhelmstr. 44, 76461 Muggensturm. Nicht mehr Geschäftsführer: Klock, Anton, Maurermeister, Muggensturm.
2013-07-19: Bestellt als Geschäftsführer: Kraft, Birgit, geb. Weßbecher, Muggensturm, *11.05.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Weßbecher, Bernhard, Maurermeister, Muggensturm.
2016-12-01: Bestellt als Geschäftsführer: Jung, Daniel, Steinmauern, *09.05.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.