2014-09-15: Nicht mehr Geschäftsführer : Niebuhr-Redder, Christiane, geb. Niebuhr.
2018-03-07: Nicht mehr Geschäftsführer : 1. Borchers, Dirk; Geschäftsführer: 3. Dipl.-Biologin Niebuhr-Redder, Christiane, *30.05.1960, Bremen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2022-06-27: Prokura: 1.
Marx-Colonius, Kathleen, *21.01.1983, Bremen; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen