2007-10-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Grote, Sebastian, Beverungen, *24.11.1983.
2011-12-28: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Weber, Gerlinde, Lauenförde, *30.03.1954.
2012-02-08: Die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 300.000,00 EUR auf 395.000,00 EUR beschlossen.
2012-09-19: Bestellt als Geschäftsführer: Weber, Gerlinde, Lauenförde, *30.03.1954, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Weber, Michael, Lauenförde, *29.05.1950. Prokura erloschen: Weber, Gerlinde, Lauenförde, *30.03.1954.
2015-09-30: Neue Geschäftsanschrift: Sohnreystraße 4, 37697 Lauenförde.