2006-02-23: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Strempel, Manfred, Dipl.-Agrar-Ing., Lohsa. Bestellt: Geschäftsführer: Günther, Rainer-Ullrich, Lohsa, *25.11.1958, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-01-28: Bestellt: Geschäftsführer: Beukelmann, Hartmut, Lemgo, *29.05.1961; Beukelmann, Lukas, Lemgo, *30.10.1990, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-06-08: Die Gesellschaft hat am 02.06.2016 mit Wirkung zum 01.07.2016 mit der Steinitzer Agrarverwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Lohsa-Steinitz als herrschendem Unternehmen einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 02.06.2016 zugestimmt.