2007-12-10: Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 ( Stammkapital ) und §23 ( Bekanntmachungen ) beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Richter, Andreas, GeInhausen - Roth, *09.04.1981.
2018-11-09: Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Gelnhausen beschlossen. Neuer Sitz: Gelnhausen. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Barbarossastr. 61, 63571 Gelnhausen.