2006-09-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Weigel, Dieter, Dachdeckermeister, Biedenkopf. Bestellt als Geschäftsführer: Weigel, Christian, Biedenkopf, *10.08.1978.
2018-07-19: Die Gesellschafterversammlung vom 11.07.2018 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro beschlossen. Neues Stammkapital: 25.564,59 EUR.