2010-02-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Gillen, Josef Peter, Daleiden, *18.03.1972. Nicht mehr Geschäftsführer: Gillen, Erika, Daleiden, *06.04.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-06-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Gillen, Erika, Daleiden, *06.04.1972. Bestellt als Geschäftsführer: Gillen, Josef, Daleiden, *18.03.1972, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.