2005-08-17: Ausgeschieden Geschäftsführer: Mayerhanser-Marx, Ingrid, Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin, Maisach; Schmid, Werner, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Ulm. Geändert, nun Geschäftsführer: Peipp, Andreas, München, *27.11.1959.
2007-12-19: Die Gesellschafterversammlung vom 19.10.2006 hat die Herabsetzung des Stammkapitals um 26.000,00 EUR und die Änderung des § 6 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 25.000,00 EUR.