2006-08-08: Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Rutz, Lars.
2010-08-11: Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. Schmidt, Dietmar.
2022-07-04: Geschäftsführer: 4.
Schmidt, Anja, *07.06.1966, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen