2008-11-10: Bestellt als Stellvertretender Vorstandsvorsitzender: Keifer, Helmut, Stuttgart, *21.09.1950. Nicht mehr stellvertretender Vorstandsvorsitzender: Schnaithmann, Ekkehart, Stuttgart, *12.03.1938.
2011-02-21: Die Generalversammlungen vom 22.07.2010 und 11.10.2010 haben die Änderung der Satzung in §§ 6, 11, 12, 16, 18, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 41, 46 und 47 beschlossen. Bestellt als Vorstandsmitglied: Lung, Alexander, Stuttgart, *06.09.1981. Nicht mehr Vorstandsmitglied: Henner, Roland, Stuttgart, *14.03.1958.
2016-04-06: Bestellt als Stellvertretende Vorsitzende: Veith, Dorothee, Stuttgart, *07.08.1972. Nicht mehr Stellvertretender Vorstandsvorsitzender: Keifer, Helmut, Stuttgart, *21.09.1950.
2020-07-31: Bestellt als Stellvertretender Vorstandsvorsitzender: Schuler, Stefan, Stuttgart, *12.04.1967. Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Wegst, Markus, Stuttgart, *21.04.1974. Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Veith, Edgar, Stuttgart, *05.05.1968. Nicht mehr Stellvertretende Vorsitzende: Veith, Dorothee, Stuttgart, *07.08.1972.