2007-03-13: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 20.12.2006 mit Änderung vom 01.03.2007. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens sind alle Arten von Tätigkeiten zur Förderung der Marketing-Aktivitäten der Stadt Weingarten sowie der Gewerbetreibenden der Stadt Weingarten. Dabei soll die Zusammenarbeit hauptsächlich zwischen Gewerbetreibenden des Groß- und Einzelhandels, den Dienstleistern, des Handwerks und der Industrie sowie der Stadt Weingarten gefördert werden. Diese Tätigkeiten umfassen insbesondere: a) Planung, Durchführung und Koordination von Veranstaltungen; b) allgemeine Imagepflege der Stadt Weingarten inklusive gezielter Werbemaßnahmen; c) Mitwirkung an Planung und Durchführung infrastruktureller Projekte zur Stadtentwicklung; d) Interessenvertretung der Mitglieder als Grundleistung der GmbH; e) Information der Mitglieder und koordinierende Dienstleistungen für Gewerbetreibende; f) Mitarbeit in Gremien, Institutionen, Verbänden und Vereinen. Stammkapital: 25.500,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Staud, Günter, Baienfurt, *15.05.1954, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-09-21: Die Gesellschafterversammlung vom 20.07.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) und § 12 (Beirat) beschlossen. Firma geändert; nun: Weingarten.IN Stadtmarketing GmbH.
2013-04-30: Bestellt als Geschäftsführer: Wendt, Meike, Weingarten, *17.03.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt bei Geschäftsführer: Staud, Günter, Baienfurt, *15.05.1954, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-02-25: Änderung der Geschäftsanschrift: Kirchstraße 18, 88250 Weingarten.
2015-05-29: Bestellt als Geschäftsführer: Schons, Bernhard, Weingarten, *17.11.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Staud, Günter, Baienfurt, *15.05.1954.
2016-01-05: Bestellt als Geschäftsführer: Schmid, Marcus Johannes, Wolpertswende, *29.06.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-02-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Wendt, Meike, Weingarten, *17.03.1971. Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Schmid, Marcus Johannes, Wolpertswende, *29.06.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-10-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Schons, Bernhard, Weingarten, *17.11.1961.
2018-09-27: Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 4 , 5 (Gesellschafterversammlung), 7 (Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung), 8 (Aufsichtsrat), die Streichung des § 12 (Beirat) sowie die dadurch bedingte Änderung der Nummerierung beschlossen.