2019-04-08: Änderung der Geschäftsanschrift: Lämlinstr. 31, 74080 Heilbronn.
2021-01-20: Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Weinmann, Lutz, Dipl.-Kaufmann, Heilbronn; Weinmann, Marc, Rott, *24.09.1964; Weinmann, Frank, Dürnau, *19.10.1966, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Weinmann, Oliver, Bad Boll, *22.08.1969.