2009-04-14: Geschäftsanschrift: Tiefer 10, 28195 Bremen. Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Krau, Jens. Geschäftsführer: 2. Lobenberg, Heinrich, *06.03.1957, Bremen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen..
2009-04-14: Geschäftsanschrift: Tiefer 10, 28195 Bremen. Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Krau, Jens. Geschäftsführer: 2. Lobenberg, Heinrich, *06.03.1957, Bremen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen..
2009-05-26: Geschäftsführer:; 3. Maas, Stefan, *29.10.1961, Leipzig; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten.
2014-02-11: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Maas, Stefan
2016-10-27: Geschäftsführer: Lobenberg, Luca, *13.12.1988, Bremen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2016-12-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Lobenberg, Luca.
2019-12-09: Vorstand: Geschäftsführer: 5.
Lobenberg, Luca, *13.12.1988, Düsseldorf; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-01-18: Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag vom 15.12.2020 mit der Lobenbergs Gute Weine GmbH & Co. KG mit Sitz in Bremen (Amtsgericht Bremen, HRA 21850 HB), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 15.12.2020 zugestimmt hat.