2017-05-05: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Weis, Manfred, Galvano-Techniker, Grünwald. Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Weis, Markus, Gauting, *16.05.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-08-27: Die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2021 hat die Änderung der §§ 1 und 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie die Einfügung der §§ 9a (Beirat und Zusammensetzung) und 9b (Aufgaben und Befugnisse des Beirates) der Satzung beschlossen.