2006-01-20: Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 (Bekanntmachungen) beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Sattler, Ernst, Saarbrücken, *21.01.1944. Bestellt zum Geschäftsführer: Fritsch, Uwe, Saarbrücken, *07.05.1963; Hübner, Frank, Saarbrücken, *29.07.1961, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger.
2008-03-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Fritsch, Uwe, Saarbrücken, *07.05.1963.
2020-03-02: Einzelprokura: Hübner, Lisa Albina, Saarbrücken, *05.12.1988.