2010-06-22: Gemäß § 3 Abs.1 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Gleimershäuser Straße 5, 98617 Meiningen. Prokura erloschen: Schellenberg, Sabine, Meiningen, *11.02.1984.
2010-09-15: Einzelprokura: Bardella, Mario, Bördeland OT Welsleben, *01.02.1966.
2012-11-01: Die Gesellschafterversammlung vom 25.09.2012 hat den Gesellschaftsvertrag neu gefasst. Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Kress, Jochen, Aalen, *02.07.1975; Wörner, Robert, Niederwerrn, *16.08.1951, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Weißkopf, Frank, Meiningen, *31.12.1968.
2013-08-28: Prokura erloschen: Bardella, Mario, Bördeland OT Welsleben, *01.02.1966.
2014-06-20: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Rein, Uwe, Haiger, *30.06.1967.
2017-04-10: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Gudszend, Tim, Memmingerberg, *29.01.1972. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Zahn, Nadine, Breitungen/Werra, *31.08.1983.