2010-09-13: Personenbezogene Daten (Nachname) geändert bei Geschäftsführer: Ranner, Holger, Ilshofen, *28.07.1965, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Schäfer, Manfred, Gas- und Wasserinstallateurmeister, Ilshofen, *06.10.1965.
2014-01-03: Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Rechtsform, Firma und Sitz) beschlossen. Firma geändert; nun: Weller + Ranner GmbH.