2008-07-01: Die Gesellschafterversammlung vom 07.05.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Die Reinigung von Rohren und Kanälen, die TV-Kanaluntersuchung, Kanalortung, Druckprüfungen von Kanälen, Dachrinnenreinigung, also die handwerksmäßige Ausübung des Rohr- und Kanalreinigergewerbes sowie die Vermietung von Trocknungsgeräten, die Bauaustrocknung, die Wasserschadensanierung und Reparaturen. Bestellt als Geschäftsführer: Welzel, Joachim August, Schlier, *07.04.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-12-28: Neue Geschäftsanschrift: Ulmer Straße 6, 88212 Ravensburg.
2013-12-18: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Welzel, Joachim August, Schlier, *07.04.1959.
2015-01-16: Bestellt als Geschäftsführer: Beyer, Silvio, Baienfurt, *15.07.1966, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Welzel, Joachim August, Schlier, *07.04.1959.
2015-12-17: Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2015 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Die Reinigung von Rohren und Kanälen, die TV-Kanaluntersuchung, Kanalortung, Dichtheitsprüfung von Kanälen, Dachrinnenreinigung, also die handwerksmäßige Ausübung des Rohr- und Kanalreinigergewerbes, sowie die grabenlose Kanalsanierung. Nicht mehr Geschäftsführer: Beyer, Silvio, Baienfurt, *15.07.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Göser, Robert, Ravensburg, *09.07.1966; Ohlinger, Susanne, Ravensburg, *04.10.1969.
2018-07-19: Bestellt als Geschäftsführer: Märten, Philipp, Ravensburg, *20.08.1985.