2007-01-04: Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2006 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 83,25 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen. Gleichzeitig ist der Gesellschaftsvertrag in §§ 3, 8, 9 und 10 geändert worden. Neues Stammkapital: 204.600,00 EUR. Nicht mehr Geschäftsführer: Eckert, Friedrich Albert, Kaufmann, Königstein im Taunus. Bestellt als Geschäftsführerin: Eckert, Andrea, Königstein im Taunus, *22.12.1973.
2014-04-02: Geändert, nun: Geschäftsführer: Weppler, Stephan, Schmitten, *30.08.1968, einzelvertretungsberechtigt. Geändert, nun: Geschäftsführerin: Eckert, Andrea, Königstein im Taunus, *22.12.1973, einzelvertretungsberechtigt. Einzelprokura: Haltenberger, Christian, Bad Homburg v. d. Höhe, *24.02.1966.