2006-05-24: Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Pollender, Helga, geb. Neumann, Haan, *11.05.1949.
2008-01-31: Die Gesellschafterversammlung vom 23.01.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Erkrath beschlossen. Erkrath.
2010-01-28: Die Gesellschafterversammlung vom 20.01.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Haan beschlossen. § 9 (Gewinnverwendung) des Gesellschaftsvertrages wurde neu gefasst. Haan. Geschäftsanschrift: Am Wiedenhof 1, 42781 Haan.
2010-02-25: Berichtigung zur Geschäftsanschrift: Wiedenhof 1, 42781 Haan.
2018-12-19: Die Gesellschafterversammlung vom 12.10.2018 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Satz 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Erkrath beschlossen. Erkrath. Geschäftsanschrift: Mettmanner Straße 25, 40699 Erkrath. Nicht mehr Geschäftsführer: Martin, Jürgen, Wuppertal, *17.06.1941. Bestellt als Geschäftsführer: Martin, Tanja, Solingen, *08.06.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.