2013-05-29: Die Gesellschafterversammlung vom 25.04.2013 hat die Änderung der §§ 5 (Geschäftsführer) und 6 (Gesellschafterversammlung) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Personenbezogene Daten von Amts wegen geändert, nun: Geschäftsführer: Bode, Frank, Bebra, *21.03.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Bode, Barbara, Eisenach, *26.06.1961.
2022-07-11: Bestellt: Geschäftsführer: Bode, Barbara, geb. Czerwinski, Eisenach, *26.06.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Bode, Barbara, Eisenach, *26.06.1961.