2009-11-30: Bestellt als Geschäftsführer: Fischer, Andreas, Winnenden, *28.12.1978.
2018-05-15: Die Gesellschafterversammlung vom 23.04.2018 hat die Ergänzung des Gesellschaftsvertrages um einen § 10 beschlossen. Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Fischer, Andreas, Leutenbach, *28.12.1978; Rudolph, Ulrich, Winnenden, *09.09.1959.
2021-04-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Rudolph, Ulrich, Winnenden, *09.09.1959.