2016-03-18: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Mackh, Roswitha, Wörleschwang, *11.07.1964; Päsler, Detlev, Augsburg, *28.11.1960.
2019-05-22: Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Förg, Martin, Gersthofen, *14.06.1981; Kuchar, Manuel Bernhard, Neu-Ulm, *07.12.1986; Lutz, Carolin, Augsburg, *13.04.1984; Mühlebach, Daniel Wilfried, Ulm, *03.12.1973. Prokura erloschen: Mackh, Roswitha, Wörleschwang, *11.07.1964; Päsler, Detlev, Augsburg, *28.11.1960.
2019-10-08: Die Gesellschafterversammlung vom 19.09.2019 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 435,41 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Gegenstand des Unternehmens, Stammkapital. Neuer Unternehmensgegenstand: Betrieb eines Fotostudios für Werbefotografie, Film und Digital Imaging. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR. Bestellt: Geschäftsführer: Lutz, Carolin, Augsburg, *13.04.1984, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Lutz, Carolin, Augsburg, *13.04.1984.
2021-06-17: Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Höfer, Carolin, Augsburg, *13.04.1984, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personendaten (Wohnort) geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kuchar, Manuel Bernhard, Augsburg, *07.12.1986.