2012-01-13: Die Gesellschafterversammlung hat am 30.08.2011 beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von EUR 25.564,60 EUR um 435,40 EUR auf 26.000,00 EUR zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in §§ 3 (Stammkapital) und 6 (Gesellschafterversammlung) zu ändern.
2012-03-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Ebing, Norbert, Schilder- und Lichtreklamehersteller, Gelsenkirchen.
2012-03-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Ebing, Norbert, Schilder- und Lichtreklamehersteller, Gelsenkirchen.
2018-06-14: Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: Holunderweg 56, 45133 Essen. Ist ein Liquidator bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, vertreten diese die Gesellschaft gemeinsam. Nicht mehr Geschäftsführer, sondern bestellt zum Liquidator: Bredenfeld, Stefan, Essen, *04.05.1963. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2021-11-09: Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft ist gelöscht.