2008-06-20: Geschäftsführer: Klockow-Seidel, Annette, geb. Klockow, *22.05.1974, Berlin, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen..
2009-12-04: Geschäftsanschrift: An der Schleuse 7, 16515 Malz. Änderung zu Nr. 1:Geschäftsführer: Klockow, Detlef; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen..
2013-02-20: Geschäftsführer: Loerke, Ralf, *10.07.1961, Oranienburg OT Friedrichsthal, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Klockow-Seidel, Annette, geb. Klockow.
2013-09-09: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Klockow, Detlef