2014-08-21: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Langbein, Richard, Gillersdorf, *08.02.1943. Bestellt: Geschäftsführer: Tögel, Wolfgang, Stockheim, *09.08.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-01-31: Die Gesellschafterversammlung vom 08.01.2020 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um 435,41 EUR auf 26.000,00 EUR und die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Dabei wurde auch geändert: § 3 . Änderung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Am Gemeindegut 3, 98701 Großbreitenbach OT Gillersdorf. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Tögel, Wolfgang, Stockheim, *09.08.1964. Bestellt: Geschäftsführer: Pfeiffer, Maik, Großbreitenbach, OT Neustadt am Rennsteig, *20.12.1982, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.