2020-02-12: Bestellt als Geschäftsführer: Funke, Werner, Esslingen am Neckar, *03.11.1987, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Ebert, Werner, Esslingen a. N., *13.11.1935; Ebert, Steffen, Stuttgart, *28.12.1963.