2007-05-18: Weiterer Geschäftsführer: Kiefer, Johannes, Thalfang, *30.03.1981, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-03-14: Zweigniederlassung errichtet unter der Firma: Immobilien-Schüßler Zweigniederlassung der Werner Kiefer GmbH, 55765 Birkenfeld. Von Amts wegen nachgetragen: Der Übergang der vor Übernahme des Geschäfts durch die Zweigniederlassung im Betriebe des Geschäfts des Vorinhabers Immobilien-Schüßler e.K. entstandenen Verbindlichkeiten und Forderungen auf die Gesellschaft ist ausgeschlossen.
2009-02-02: Zweigniederlassung errichtet unter Firma: WK Immobilien Zweigniederlassung der Werner Kiefer GmbH, 54424 Thalfang, Geschäftsanschrift: Neunkirchener Weg 6, 54424 Thalfang.
2009-02-02: Zweigniederlassung errichtet unter Firma: LaKieSa Zweigniederlassung der Werner Kiefer GmbH, 08289 Schneeberg, Geschäftsanschrift: Grundstraße 25, 08289 Schneeberg.
2010-01-05: LaKieSa Zweigniederlassung der Werner Kiefer GmbH, 08289 Schneeberg, ist aufgehoben.
2017-01-24: Die Gesellschafterversammlung vom 28.12.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 beschlossen.
2017-02-01: Weiterhin, nach Änderung des Wohnortes, Geschäftsführer: Kiefer, Johannes, Hermeskeil, *30.03.1981, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-08-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Kiefer, Werner, Kaufmann, Thalfang. Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Kolz, Kerstin, Geisfeld, *12.01.1970; Merschbächer, Doris, Morbach, *16.06.1971.
2019-05-31: Zweigniederlassung aufgehoben in 54424 Thalfang, Geschäftsanschrift: Neunkirchener Weg 6, 54424 Thalfang. Nach Änderung der Firma weiterhin Zweigniederlassung errichtet unter Firma: Werner Kiefer GmbH Zweigniederlassung Birkenfeld, 55765 Birkenfeld, Geschäftsanschrift: Saarstraße 3, 55765 Birkenfeld.