2015-01-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Knodel, Werner, Heizungs- und Lüftungsbaumeister, Walberberg. Bestellt zum Geschäftsführer: Knodel, René, Bornheim, *27.04.1974.
2015-01-29: Berichtigung des Geburtsdatum Geschäftsführer: Knodel, René, Bornheim, *27.04.1979.