2007-10-29: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bender, Jürgen, Bruchsal, *25.02.1964. Prokura geändert; nun: Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Brockmann-Metzger, Isabel, Stuttgart, *19.12.1969; Metzger, Marion, Dettenhausen, *31.03.1963.
2008-06-02: Die Gesellschafterversammlung vom 26.02.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Sitz) beschlossen. Sitz verlegt; nun: Stuttgart.
2018-01-02: Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Filderstadt. Neue Geschäftsanschrift: Rita-Maiburg-Straße 33, 70794 Filderstadt.
2018-09-24: Bestellt als Geschäftsführer: Brockmann-Metzger, Isabel, Stuttgart, *19.12.1969; Metzger, Marion, Dettenhausen, *31.03.1963, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Brockmann-Metzger, Isabel, Stuttgart, *19.12.1969; Metzger, Marion, Dettenhausen, *31.03.1963.
2018-10-08: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Geschäftsführer: Metzger, Marion, Stuttgart, *31.03.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.