2012-06-18: Geschäftsanschrift: Vordere Straße 37, 73266 Bissingen an der Teck.
2013-10-28: Bestellt als Geschäftsführer: Muth, Melanie, Bissingen an der Teck, *02.07.1975; Thomas-Muth, Andreas, Bissingen an der Teck, *05.05.1977, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Muth, Werner, Baubetreuer, Bissingen an der Teck.
2022-03-18: Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 beschlossen.