2007-04-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Lehmann, Ulrich, Fulda. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Philipp, Michael, Ottrau, *12.02.1965.
2015-08-18: Die Gesellschafterversammlung vom 24.07.2015 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in § 1 beschlossen. Geändert, nun: Werner Schmid GmbH.
2015-09-02: Nicht mehr Geschäftsführerin: Hauß-Schmid, Monika, Diplom-Betriebswirtin, Künzell. Bestellt als Geschäftsführer: Hauß, Matthias, Petersberg, *08.10.1980; Hauß, Joachim, Fulda, *22.12.1984, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-07-20: Die Gesellschafterversammlung vom 14.06.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4 Abs. 4 (Familienstämme, Familiengesellschafter), 15 (Freie Veräußerung, Erwerb durch die Gesellschaft), 17 (Veräußerung an Familienfremde) und 18 (Vererbung an Familienfremde) beschlossen.