2007-08-16: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Ing. Klingebiel, Siegfried, Peine, *14.10.1956, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-07-12: Die Gesellschafterversammlung vom 05.07.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages im Wortlaut beschlossen. Geschäftsanschrift: Hannoversche Str. 23, 31547 Rehburg-Loccum. Geschäftsführer: Schröder, Andreas, Stolzenau, *21.02.1969, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-05-16: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Grote, Clemens, Uchte, *03.05.1969.
2012-11-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Heumann, Horst, Wiedensahl, *26.03.1963; Dr. Ing. Klingebiel, Siegfried, Peine, *14.10.1956; Schröder, Andreas, Stolzenau, *21.02.1969. Prokura erloschen: Grote, Clemens, Uchte, *03.05.1969; Schüler, Wolfgang, Nienburg, *15.01.1957.