2007-03-19: Prokura erloschen: Rombeck, Ralph, Recklinghausen, *08.02.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schlagkamp, Johannes, Haltern am See, *17.02.1965.
2007-05-10: Die Gesellschafterversammlung vom 17.04.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Aufgaben der Gesellschafterversammlung) und § 7 (Einberufung der Gesellschafterversammlung) beschlossen.
2011-03-28: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Willy-Brandt-Allee 26, 45891 Gelsenkirchen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Pätsch, Barbara, Gelsenkirchen, *28.05.1948. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Westphal, Burkhard, Gelsenkirchen, *04.10.1952.
2014-08-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Zullei-Seibert, Ninette, Bochum, *09.02.1951.
2015-10-01: Bestellt als Geschäftsführer: Dipl.-Oec. Kubik, Klaus, Gelsenkirchen, *10.05.1957, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Soltwisch, Anne, Gelsenkirchen, *25.01.1983.
2018-01-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Westphal, Burkhard, Gelsenkirchen, *04.10.1952. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Soltwisch, Anne, Herten, *25.01.1983, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Dr. Soltwisch, Anne, Gelsenkirchen, *25.01.1983.
2020-02-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Dipl.-Oec. Kubik, Klaus, Gelsenkirchen, *10.05.1957.
2020-04-14: Die Gesellschafterversammlung vom 13.03.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Geschäftsführung, Vertreter) beschlossen.
2020-04-16: Prokura erloschen: Schlagkamp, Johannes, Haltern am See, *17.02.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Bauwens, Andreas, Gelsenkirchen, *23.05.1979; Dr. Liesener, André, Recklinghausen, *28.07.1976.