2006-02-01: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 17.01.2006. Gegenstand: Halten von Geschäftsanteilen (Holdingsfunktion) an der Saline Bad Sassendorf GmbH, der Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH und der Solbad Westernkotten GmbH (Tochtergesellschaften) sowie die abgestimmte strategische Ausrichtung der Gesellschaften, insbesondere die zentrale Steuerung des Verkaufs, des Einkaufs, des Personals, des Marketings, der Teckhnik und des Controllings für diese. Durch die Funktion als Holding soll die Gesellschaft die Tochtergesellschaften dauerhaft erhalten und fördern. Des Weiteren soll hierdurch mittelbar die öffentliche Gesundheitspflege und die vorbeugende Heilfürsorge durch den Erhalt der Kur-, Gesundheits- und Rehabilitationseinrichtungen der Tochtergesellschaften erreicht werden. Stammkapital: 100.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: von Bloh, Rolf, Bad Sassendorf, *31.10.1947, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2006-08-23: Bestellt als Geschäftsführer: Hamann, Bernd, Bad Sassendorf, *24.08.1966, einzelvertretungsberechtigt.
2012-06-06: Nicht mehr Geschäftsführer: von Bloh, Rolf, Bad Sassendorf, *31.10.1947. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Rieger, Jens, Lotte, *02.09.1965.
2013-01-30: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Dr. Rieger, Jens, Lotte, *02.09.1965 einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
2013-01-30: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2015-06-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Hamann, Bernd, Bad Sassendorf, *24.08.1966.
2015-09-25: Bestellt als Geschäftsführer: Eydt, Stephan, Eichenzell, *01.02.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Dr. Rieger, Jens, Lotte, *02.09.1965, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-05-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Rieger, Jens, Lotte, *02.09.1965. Einzelprokura: Kegel, Gabriele, Lippstadt, *16.03.1970.
2019-04-01: Die Gesellschafterversammlung vom 19.03.2019 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2020-11-11: Änderung zur Geschäftsanschrift: Kaiserstraße 14, 59505 Bad Sassendorf.
2021-03-09: Halten von Geschäftsanteilen an der Saline Bad Sassendorf GmbH und der Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH (Tochtergesellschaften) sowie abgestimmte strategische Ausrichtung der Gesellschaften, insbesondere zentrale Steuerung des Verkaufs, des Einkaufs, des Personals, des Marketings, der Teckhnik und des Controllings für diese; durch die Funktion als Holding soll die Gesellschaft die Tochtergesellschaften dauerhaft erhalten und fördern; des Weiteren soll hierdurch mittelbar die öffentliche Gesundheitspflege und die vorbeugende Heilfürsorge durch den Erhalt der Kur-, Gesundheits- und Rehabilitationseinrichtungen der Tochtergesellschaften erreicht werden.