2011-01-24: Bestellt zum Geschäftsführer: Weyer, Christoph, Bonn, *02.04.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-01-31: Änderung zur Geschäftsanschrift: Werner-von-Siemens-Straße 15, 53340 Meckenheim.
2011-08-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Weyer, Franz-Josef, Meckenheim, *04.06.1939. Bestellt zum Geschäftsführer: Weyer, Christoph, Bonn, *02.04.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-08-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Weyer, Christoph, Bonn, *02.04.1965.
2016-12-16: Die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2016 hat eine Ergänzung des Gesellschaftsvertrages um § 19 beschlossen.
2021-03-25: Änderung zur Geschäftsanschrift: Bahnhofstraße 25, 53340 Meckenheim.