2016-07-08: Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt bei Geschäftsführer: Mistele, Jörg, Bankkaufmann, Frickenhausen; Theiß, Werner, Diplomingenieur, Nürtingen, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-06-02: Bestellt als Geschäftsführer: Geier, Rolf Kurt, München, *17.05.1957; Kayser, Michael, Linsengericht, *24.01.1963, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Personenbezogene Daten geändert und ausgeschieden als Geschäftsführer: Theiß, Werner, Frickenhausen, *20.09.1955. Ausgeschieden als Geschäftsführer: Mistele, Jörg, Frickenhausen, *27.12.1963.