2014-11-06: Firma: WhiteMatter Labs GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Reichenberger Straße 124, Haus D, Treppenhaus7, 10999 Berlin; Gegenstand: Entwicklung, Vermarktung und Erbringung von forschungsnahen Dienstleistungen, insbesondere aus dem Bereich der Kognitionswissenschaft. Ferner die Beteiligung an anderen Unternehmen mit einem verwandten Unternehmenszweck sowie deren Geschäftsführung unter Übernahme der unbeschränkten Haftung. Stamm- bzw. Grundkapital: 49.039,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Stelzer, Fabian, *19.09.1981, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 30.01.2009
zuletzt geändert durch Beschluss vom 30.05.2013.
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.08.2014 ist der Sitz der Gesellschaft von Osnabrück (Amtsgericht Osnabrück, HRB 202866) nach Berlin verlegt und der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. Rechtsverhaeltnis: Die Geschäftsführer sind durch Gesellschaftsvertrag vom 27.08.2014 ermächtigt, das Stammkapital bis zum 30. September 2016 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um bis zu 10.961,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2014/I); Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 05.03.2009
2016-01-04: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Prinzessinnenstraße 8/14, 10969 Berlin; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.11.2015 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst.
2016-04-14: Geschäftsführer: 2.
Felger, Niko, *28.06.1982, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2016-04-14: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Beiratsmitglieder eingereicht .
2016-05-06: Stamm- bzw. Grundkapital: 52.962,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der durch Gesellschaftsvertrag vom 27.08.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Stammkapitals um 3.923,00 EUR auf 52.962,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 10.02.2016 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Stammkapital, genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2014/I); Rechtsverhaeltnis: Der Geschäftsführer ist durch Gesellschaftsvertrag vom 27.08.2014 ermächtigt das Stammkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 7.038,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 30.09.2016. (Genehmigtes Kapital 2014/I)
2018-08-08: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Stelzer, Fabian; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Felger, Niko; Geschäftsführer: 3.
Blake-Thomas, Charles, *20.08.1976, London/ Vereinigtes Königreich; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2018-10-15: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: c/o Techspace, Lobeckstraße 36-40, 10969 Berlin